Informazioni su Fritz Stüssi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fritz Stüssi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Stüssi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005945983, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LANDI Bachtel, Genossenschaft, in Dürnten, CHE-105.750.971, Genossenschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Reto, von Fischenthal, in Fischenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fenner, Beat, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kündig, Markus, von Rüti (ZH), in Rüti (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stüssi, Fritz, von Glarus, in Gossau (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2221124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milchproduzenten-Genossenschaft Sennscheur, in Bubikon, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.1995, S. 2727).
Firma neu:
Milchproduzenten-Genossenschaft Sennscheur in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Fritz, von Glarus, in Bubikon, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann, Hans, von Wattwil, in Bubikon, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Fritz, von Weisslingen, in Bubikon, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hottinger, Hans, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied, Kassier und Liquidator , mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Bubikon, in B u b i k o n , Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.1989, S. 214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Werner, von Hinwil, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Max, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Otto, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Erwin, von Oberiberg, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Stüssi, Fritz, von Glarus, in Bubikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Ruedi, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alig, Peter, von Pigniu, in Bubikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.