Informazioni su Arthur Stühlinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Stühlinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004781675, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stag-Immobilien AG, in Stein am Rhein, CHE-103.110.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004525034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühlinger, Monika, von Wasterkingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004489255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL COOPERATIVE, bisher in Stein am Rhein, CHE-100.926.636, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611943).
Statutenänderung:
05.09.2017.
Sitz neu:
Erlenbach (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 7, 8703 Erlenbach ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Wagenhausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1611943, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL COOPERATIVE, in Schaffhausen, CHE-100.926.636, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 13, Publ. 5297854).
Statutenänderung:
29.04.2014.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Hofwisenstrasse 12, 8260 Stein am Rhein.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung und Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinschaftlicher Selbsthilfe, insbesondere im Handel (Ein- und Verkauf) mit Konsumelektronik..
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen an alle Mitglieder schriftlich, soweit nicht von Gesetzes wegen die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vorgeschrieben ist..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Siegfried, von Wald AR, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nygaard, Alf Einar, norwegischer Staatsangehöriger, in Fredrikstad (NO), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fredrikstad (N), Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Kaltenbach (Wagenhausen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kaltenbach, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenhut, Mark, von Wald AR, in Erlenbach ZH, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.