Informazioni su Dr. Hubert Stückler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hubert Stückler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2361629, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cardiolynx AG, in Basel, CHE-114.873.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019099).
Domizil neu:
c/o ErfindungsVerwertung AG, Hochbergerstr. 60C, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Konrad Paul, von Solothurn, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Hans, von Basel und Welschenrohr, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury-Furter, Elisabeth, von Mümliswil-Ramiswil, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherhag, Prof. Dr. Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stückler, Dr. Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartor, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suvaal-Sartor, Miranda, niederländische Staatsangehörige, in Rimbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2261323, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stueckler Consulting GmbH, in Rheinfelden, CHE-488.602.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.229 vom 23.11.2012, Publ. 6944716).
Firma neu:
Stueckler Consulting GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Mahrer Treuhand AG, Hauptstrasse 22, 4313 Möhlin. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stückler, Dr. Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift] und Mahrer Treuhand AG ( CHE-105.607.718), in Möhlin, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1757389, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cardiolynx AG, in Basel, CHE-114.873.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Jürg, von Winterthur, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Dr. Ernst, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherhag, Prof. Dr. Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stückler, Dr. Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].