Informazioni su Peter Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Studer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3613479, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'086 vom 09.06.2017 ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Suter, Peter].
Numero di pubblicazione: 3578229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elex AG, in Schwerzenbach, CHE-105.951.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1985877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3578231, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.