Informazioni su Jürg Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Studer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6272434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Résidence AG, Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.3.001.428-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 4, Publ. 5524070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Fritz, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Herbert, von Trub, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Niklaus, von Wilderswil, in Wilderswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Beat, von Basel und Escholzmatt, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Jürg, von Frutigen, in Gurmels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Iseltwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Benjamin, von Langnau im Emmental, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6233946, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kaffee Capuccino GmbH, in Moosseedorf, CH-053.4.003.205-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.1999, S. 30).
Firma neu:
Kaffee Capuccino GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Jürg, von Frutigen, in Gurmels, Liquidator und Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ramseier, Hildegard, von Trub, in Seeberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Münchenbuchsee].
Numero di pubblicazione: 5524070, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Résidence AG, Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.3.001.428-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 4, Publ. 5319454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer-Jost, Margrit, von Frutigen, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Beat, von Basel und Escholzmatt, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Jürg, von Frutigen, in Gurmels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.