Informazioni su Martin Stucki
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Stucki
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Stucki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387604).
Statutenänderung:
20.12.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Karin, von Raron, in Bern, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Martin, von Linden, in Riggisberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Thomas, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Petra, von Eriswil, in Deitingen, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005387604, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Fritz, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pernet, René, von Ormont-Dessus, in Peney-le-Jorat (Jorat-Menthue), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Edgar, von Tafers, in St. Antoni (Tafers), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpf, Rudolf, von Sigriswil, in Cottens VD (Hautemorges), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Linden, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1923359, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257473).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stritt, Erich, von Freiburg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Linden, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.