Informazioni su Isabella Stranz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabella Stranz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005022969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Casa C Solduno AG Basel, bisher in Basel, CHE-100.645.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6215800).
Statutenänderung:
05.11.2020.
Firma neu:
Casa C Solduno AG.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
c/o Isabella Stranz, Alte Landstrasse 126, 8804 Au ZH.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stranz, Isabella, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 6215800, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Casa C Solduno AG Basel, in Basel, CH-270.3.000.632-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 9, Publ. 5141834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Dr. Harold, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stranz, Isabella, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung Vereinigung der Jugendmusikschulen, des Kantons Zürich, in Horgen , Stiftung (SHAB Nr.11 vom 20.1.1992 S.255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Rudolf, von Rüegsau, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woringer, Lydia, von Basel, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brombacher, Martin, von Basel, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stranz, Isabella, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Gasser, Eduard, von Wahlern, in Laufen- Uhwiesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Erzsebet, von Eglisau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Briner, Dr. Hans Rudolf, von Fehraltorf und Bülach, in Bülach, Verwalter, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).