Informazioni su Werner Stöckli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Stöckli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2457185, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stöckli Conimpex GmbH, in Uttwil, CHE-404.546.895, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7074188).
Firma neu:
Stöckli Conimpex GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Seehofstrasse 9, 8592 Uttwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Werner, von Aristau, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7074188, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stöckli Conimpex GmbH, in Uttwil, CH-440.4.026.976-2, Seestrasse 17a, 8592 Uttwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen für Handelsfirmen sowie den Handel und Import/Export von Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.02.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stöckli, Werner, von Aristau, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vieregge, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Uttwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6119774, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Naturex AG, in Bischofszell, CH-440.3.003.460-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2010, S. 15, Publ. 5886378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Werner, von Aristau, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Thomas, von Appenzell, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grichting, Didier, von Leukerbad, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift;
Weihing, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Oberbüren, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaibi, Wael, französischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, mit Einzelunterschrift;
Kauffmann, Louis-Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, mit Einzelunterschrift.