Informazioni su Regina Stöckli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regina Stöckli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2936391, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
tempeco gmbh, in Binningen, CHE-109.422.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1940769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzeler, Max, von Basel und Därstetten, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Stöckli, Regina, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jutzeler, Claude, von Basel und Därstetten, in Ueken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 5494614, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Physiotherapie am Nodlebärg GmbH, in Basel, CH-270.4.002.102-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 6, Publ. 5220344).
Statutenänderung:
27.01.2010. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Regina, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Alexandra, von Schwarzenberg, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4640058, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
tempeco gmbh, in Binningen, CH-280.4.005.103-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 5, Publ. 3360254).
Statutenänderung:
28.08.2008.
Zweck neu:
Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und Personalberatung sowie Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Peter, von Wolfwil, in Wehr (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stöckli, Regina, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].