Informazioni su Werner Stocker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Stocker
Ultimi comunicati FUSC: Werner Stocker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005353452, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stocker Architekturbüro AG, in Möhlin, CHE-107.103.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316707).
Firma neu:
Stocker Architekturbüro AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Christoph, von Langnau im Emmental, in Möhlin, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
cbm Baumanagement GmbH, in Möhlin, Schallengasse 2, 4313 Möhlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2001.
Zweck:
Dienstleistungen sowie Führungsaufgaben in der Baubranche;
kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Burkhalter, Christoph, von Langnau im Emmental, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Stocker, Karin, von Obermumpf, in Möhlin, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Möhlin, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stocker Architekturbüro AG, in M ö h l i n , Architekturbüro, Bauprojektierungen und Bauausführung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.1998, S. 3555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Hans, von Obermumpf, in Möhlin, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Möhlin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Burkhalter, Christoph, von Langnau im Emmental, in Möhlin, mit Einzelprokura.