Informazioni su Felix Robert Stieger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Felix Robert Stieger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005527352, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
imc Test & Measurement AG Schweiz, in Frauenfeld, CHE-104.258.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Felix, von Oberriet SG, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Peter, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005291375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Juventas AG, in Winterthur, CHE-114.330.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S.24, Publ. 4509956).
Statutenänderung:
07.09.2021.
Firma neu:
Juventas AG in Liquidation.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Schiedhaldensteig 1, 8700 Küsnacht ZH.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.09.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Felix, von Oberriet, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schollenberger, Michael Robert, von Küsnacht (ZH) und Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3322039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABC Dental AG, in Schlieren, CHE-104.815.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3214769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Felix, von Oberriet SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.