Informazioni su Thomas Stettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Stettler
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Stettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005229913, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebi's Check Point GmbH, in Seftigen, CHE-108.488.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Hansruedi, von Bolligen, in Seftigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stettler, Nelly, von Bolligen, in Seftigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Thomas, von Bolligen, in Gurzelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004790560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebi's Check Point GmbH, in Burgistein, CHE-108.488.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122477).
Statutenänderung:
17.12.2019.
Sitz neu:
Seftigen.
Domizil neu:
Allmendweg 3, 3662 Seftigen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 24.04.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme bei Gründung: 35 Velos, Werkzeuge und Einrichtungen zum Preise von total CHF 15'227.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Thomas, von Bolligen, in Gurzelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Burgistein, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stettler, Hansruedi, von Bolligen, in Seftigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Burgistein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stettler, Nelly, von Bolligen, in Seftigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Burgistein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1454667, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebi's Check Point GmbH, in Burgistein, CHE-108.488.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 6, Publ. 5955258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Hansruedi, von Bolligen, in Burgistein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stettler, Thomas, von Bolligen, in Burgistein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.