Informazioni su Michael Sterk
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Sterk
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Sterk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004703287, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Palletways Europe GmbH, in Baar, CHE-113.185.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilson, James, britischer Staatsangehöriger, in The Coombes Marston Trussel (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubialde Urralburu, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Sterk, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2353919, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lehnkering Logistik AG, in Münchenstein, CHE-105.919.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339737).
Firma neu:
Lehnkering Logistik AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o BDO AG, Gestadeckplatz 2, 4410 Liestal. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.08.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterk, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch-Gladbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Andreas, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5642080, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lehnkering Logistik AG, in Münchenstein, CH-270.3.003.132-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 6, Publ. 5308718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Bosch, Johannes Hubertus Anna, niederländischer Staatsangehöriger, in HC Tilburg (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterk, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch-Gladbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.