Informazioni su Dr. Cornelia Stengel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Cornelia Stengel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004557247, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Leasingverband, in Zürich, CHE-101.728.174, Verein (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Dr. Markus, von Wald ZH, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Dr. Cornelia, von Wattwil, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1751391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Leasingverband, in Zürich, CHE-101.728.174, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, Publ. 1117797).
Statutenänderung:
30.05.2013, 27.11.2013. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsten, Rolf, von Aristau, in Seon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Christoph Peter, von Flums, in Walenstadt, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Oliver, von Zürich, in Bonstetten, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigassi, Christian, von Arvigo, in Adliswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengel, Dr. Cornelia, von Wattwil, in Winterthur, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)].