Informazioni su Marco Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005662630, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Leuk Tourismus, in Leuk, CHE-107.506.620, Verein (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, S.0, Publ. 3553391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balet, Christine, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grand, Olivier Eugen, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuonen, Manfred, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Michael, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Marco, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayard, Manuela, von Leuk, in Leuk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Wendelin, von Leuk, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waller, Daniela, von Zürich, in Leuk, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004883446, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Garage Steiner M & P GmbH, in Leuk, CHE-114.842.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, S.0, Publ. 2875001).
Firma neu:
Garage Steiner M & P GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Quadis Management GmbH, Pletschenstrasse 20, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Pius, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Leuk, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Erschmatt (Leuk)];
Quadis Management GmbH (CHE-415.580.436), in Susten (Leuk), Liquidatorin, mit vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Numero di pubblicazione: 2795559, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Garage Steiner M & P GmbH, in Erschmatt, CHE-114.842.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2010, S. 19, Publ. 5923486).
Sitz neu:
Leuk.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Erschmatt, in Erschmatt und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner, Pius, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erschmatt, in Erschmatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].