Informazioni su Urs Steiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Steiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005169042, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Wild One Snowboard Shop GmbH, in Saas-Fee, CHE-104.777.855, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813958).
Firma neu:
Wild One Snowboard Shop GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Quadis Management GmbH, Reto Werlen, Pletschenstrasse 20, 3952 Susten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Andreas, von Büttenhardt, in Saas-Fee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Steiger, Urs, von Schlierbach, in Saas-Fee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Saas Fee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Termen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005169041, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Wild One GmbH, in Saas-Fee, CHE-107.562.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S.22, Publ. 5181394).
Firma neu:
Wild One GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Quadis Management GmbH, Herrn Reto Werlen, Pletschenstrasse 20, 3952 Susten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Urs, von Schlierbach, in Saas Fee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Termen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1671699, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OFF COURSE GmbH, in Uster, CHE-103.227.865, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, Publ. 6384200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flubacher, Christian, von Lampenberg, in Clos du Doubs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Urs, von Schlierbach, in Saas Fee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].