Informazioni su Dr. Hermann Willi Steiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Hermann Willi Steiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hermann Willi Steiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006055928, Ufficio del registro di commercio Glarona
ATEX SWISS AG, bisher in Cham, CHE-115.188.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763762).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Glärnischstrasse 6, 8868 Oberurnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Dr. Hermann Willi, von Glarus Nord, in Muralto, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Steiger, Dr. Hermann, von Altstätten, in Niederurnen (Glarus Nord), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Fischli, Melchior, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005763762, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ATEX SWISS AG, in Cham, CHE-115.188.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Dr. Hermann, von Altstätten, in Glarus Nord, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fischli, Melchior, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3481703, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ATEX SWISS AG, in Freienbach, CHE-115.188.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, René, von Gommiswald, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Melchior, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Dr. Hermann, von Altstätten, in Glarus Nord, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Niederurnen und Altstätten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].