Informazioni su Klaus Eilert Carl Stegmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Eilert Carl Stegmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005666535, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFB INTERNATIONAL AG, in Zürich, CHE-111.650.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005588947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stegmann, Klaus genannt Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Greiner, Oliver, von Deutschland, in Hennef (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Adrian, von Ebnat-Kappel, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay, Christophe, von Troistorrents, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1064141, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFB INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-130.3.009.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6827408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegmann, Klaus genannt Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Moser, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland, in Erlenbach ZH, Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6791072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFB INTERNATIONAL AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.009.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6749506).
Gründungsstatuten:
14.04.2004.
Statutenänderung:
28.06.2012.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegmann, Klaus genannt Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Stegmann, Claus, von Deutschland, in Rösrath (DE)].