Informazioni su Dietmar Ernst Stefani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietmar Ernst Stefani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4289953, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fischerplan Audio GmbH, in Rodersdorf, CHE-114.557.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1413455).
Firma neu:
Fischerplan Audio GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei PKE Electronics AG, Widmenhalde 11, 8953 Dietikon. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1413455, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fischerplan Audio GmbH, in Rodersdorf, CHE-114.557.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6957410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simak, Guido Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Therwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1089239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PKE Electronics AG, in Dietikon, CH-020.3.019.428-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1038845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Markus, von Kaisten, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Dietmar Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.