Informazioni su Kurt Stecher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Kurt Stecher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Stecher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005956392, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rob. Eugster AG, in Arbon, CHE-107.066.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S.29, Publ. 5097526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Horn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Rolf, von St. Gallen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005947656, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berima AG, in Gossau (SG), CHE-102.580.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005131073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Rolf, von St. Gallen, in Arnegg (Gossau (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1059541, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bonfleur Blumen GmbH, in Wil SG, CH-320.4.068.179-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2010, S. 12, Publ. 5922738).
Statutenänderung:
28.08.2013.
Firma neu:
H. H. Fleurs GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Horn, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gempper, Karl Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.