Informazioni su Andreas Stauder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Stauder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 927893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldente brainworks GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.167-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6520602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauder, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
endemic technology GmbH (CH-020.4.041.773-9), in Zürich, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6432562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldente brainworks GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.167-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200388).
Domizil neu:
Rautistrasse 6, 8047 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Marcel Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Stauder, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wotruba, Dominik, von Rossa, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4639448, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldente brainworks GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.167-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 19, Publ. 3217000).
Statutenänderung:
27.03.2008. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 29.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Ivo, von Arth, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauder, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gurmels und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Wotruba, Dominik, von Rossa, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Baur, Marcel Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Uk, Bennet Khemara, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].