Informazioni su Martin Stappung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Stappung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1614599, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Böttstein Genossenschaft, in Böttstein, CHE-105.776.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 997387).
Statutenänderung:
14.03.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [gestrichen: Beschränkte Nachschusspflicht bis höchstens CHF 8'000.-- pro Genossenschafter.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stappung, Martin, von Döttingen, in Döttingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Dr. Theophil Joseph, von Hochwald, in Böttstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Michel, Jürg Ingwar, von Glarus, in Döttingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3360958, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Böttstein, in Böttstein, CH-400.5.001.120-3, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 2, Publ. 1016936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Hans, von Härkingen, in Böttstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutter, Evelyn, von Böttstein, in Klingnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stappung, Martin, von Döttingen, in Döttingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Meier, Alex, von Leibstadt, in Böttstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BELETEC AG, bisher in Dübendorf, Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 18.04.2000, S. 2619).
Gründungsstatuten:
31.03.1942.
Statutenänderung:
15.01.2002.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 65, 5430 Wettingen.
Zweck:
Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Geräten aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Telecom und Informatik;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stappung, Martin, von Döttingen, in Döttingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meyer, Werner, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schlatter, Marcel, von Winterthur, in Dintikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schlatter, Marcel, von Winterthur, in Dintikon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG, in Baden, Revisionsstelle [wie bisher].