Informazioni su Beat Christian Stamm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Christian Stamm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005045422, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Bruno Stamm AG, in Schaffhausen, CHE-101.254.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, S.0, Publ. 956007).
Firma neu:
Bruno Stamm AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Beat Christian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Stamm, Beat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 956007, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Bruno Stamm AG, in Schaffhausen, CH-290.3.001.526-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 20, Publ. 5706650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Bernhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Stamm, Gerold Bruno, von Schaffhausen, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Beat, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5706650, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Bruno Stamm AG, in Schaffhausen, CH-290.3.001.526-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 19, Publ. 4791036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Beat, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Stamm, Gerold Bruno, von Schaffhausen, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher:in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].