Informazioni su Erwin Stahel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Erwin Stahel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005890709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Probat Heizungssysteme AG in Liquidation, in Bauma, CHE-103.304.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luzzani, Rosmarie, von Lugano, in Thalwil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005622399, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Metro Finanz + Treuhand AG, in Herdern, CHE-101.909.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986335).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Yann Beni, von Gams, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Rikon im Tösstal (Zell (ZH)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005470585, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Probat Heizungssysteme AG, in Bauma, CHE-103.304.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373779).
Firma neu:
Probat Heizungssysteme AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busse, Peter, von Gränichen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Luzzani, Rosmarie, von Lugano, in Thalwil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell (ZH), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].