Informazioni su Heinz Stäheli
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Heinz Stäheli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Stäheli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1687079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GSO AG, in Illnau-Effretikon, CHE-103.664.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1348621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Heinz, von Herdern, in Chonburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pfeffer, Kurt, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1348621, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GSO AG, bisher in Frauenfeld, CHE-103.664.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8278).
Gründungsstatuten:
30.07.1986.
Statutenänderung:
11.12.2013.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Brandstrasse 40, 8308 Illnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines EDV-Entwicklungs- und Handelsbetriebes, insbesondere Handel mit und Entwicklung von EDV Produkten, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuchverzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Heinz, von Herdern, in Chonburi (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lamperswil TG(Wigoltingen)];
Pfeffer, Kurt, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].