Informazioni su Thomas Stadler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Stadler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Stadler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004717732, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alpiq Digital AG, in Olten, CHE-114.421.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Christian, von Trimbach, in Winznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Thomas, von Birrwil, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Rosemarie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Yves, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2923323, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Xamax AG, in Olten, CHE-102.198.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Werner, von Boswil, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Thomas, von Birrwil, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brokhof, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6407272, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Xamax AG, bisher in Embrach, CH-020.3.019.831-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 27, Publ. 5736658).
Statutenänderung:
02.11.2011.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Bahnhofquai 12, 4600 Olten. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stadler, Thomas, von Birrwil, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Marcel, von Fischingen, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bronschhofen];
Huber, Werner, von Boswil, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.