Informazioni su Manuela Lagler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Lagler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006055146, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tobler Treuhand AG, in Sulgen, CHE-106.019.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660384).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Firma neu:
Breitenmoser Real Estate AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Immobilien sowie anderen Vermögenswerten nebst der Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagler, Manuela, von Egnach, in Gachnang, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Münchwilen TG (CHE-362.874.067)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005660384, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tobler Treuhand AG, in Sulgen, CHE-106.019.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Emil, von Appenzell, in Sulgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bischofszell];
Breitenmoser, Suzana, von Appenzell, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: kroatische Staatsangehörige, in Bischofszell];
Lagler, Manuela, von Egnach, in Gachnang, mit Einzelunterschrift [bisher: Sager, Manuela].
Numero di pubblicazione: HR02-1005155361, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tobler Treuhand AG, in Sulgen, CHE-106.019.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005075322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Manuela, von Egnach, in Gachnang, mit Einzelunterschrift.