Informazioni su Martin Spycher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Spycher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004900315, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kadervorsorge Kobag Holding, in Zürich, CHE-110.404.871, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573514).
Name neu:
Kadervorsorge Kobag Holding in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 19.02.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Roland, von Zürich, in Genève, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altherr-Ebener, Patricia, von Wiler (Lötschen) und Zürich, in Crans-Montana, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chermignon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004573514, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kadervorsorge Kobag Holding, in Zürich, CHE-110.404.871, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, S.0, Publ. 2452093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholz, Johannes Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2341733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ambassador und Opera AG, in Zürich, CHE-101.563.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 26, Publ. 5728156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dross, Ariane, von Buch SH, in Dürnten, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: EAC Eltschinger Audit & Consulting AG].