Informazioni su Andreas Spycher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Spycher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004851873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein immobern, in Bern, CHE-101.230.856, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633677).
Name neu:
Verein immobern in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Peter, von Sumiswald, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Christine, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Daniel, von Dotzigen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Daniel, von Möhlin, in Konolfingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Michel, von Erlinsbach (AG), in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3658829, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Publicitas AG, in Zürich, CHE-162.043.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard, Evelyne, von Kölliken, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mazenauer, Roger, von Appenzell, in Rheineck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peroni, Francesco, von Monteceneri, in Origlio, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2317435, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Publicitas AG, in Bern, CHE-418.456.376, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1812365).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-162.043.065 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-105.896.824].Angaben zur Zweigniederlassung neu: Der Hauptsitz dieser Zweigniederlassung, Publicitas AG, in Zürich (CHE-105.896.824), ist infolge Fusion mit der Publicitas Holding AG (neu: Publicitas AG), in Zürich (CHE-162.043.065), erloschen. Der Geschäftsbetrieb in Bern wird gemäss Art. 112 HRegV als Zweigniederlassung der Publicitas AG, in Zürich (CHE-162.043.065), weitergeführt..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Rudolf, von Leutwil, in Berthoud, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stolina, Daniel, von Bern, in Bremgarten b. Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.