Informazioni su Alfred Springmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Springmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004496597, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
MEDINTEX AG, in Schaffhausen, CHE-101.688.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, Publ. 4715142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Springmann, Alfred, von Berg TG, in Eschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohrer, Hans-Uli, genannt Hansueli, von Hütten, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4273296, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
MEDINTEX AG, in Schaffhausen, CH-290.3.002.733-9, Durchführung von Innovations- und Technologieberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 8, Publ. 588584).
Statutenänderung:
21.12.2007.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Vermittlung von Personenwagen und anderen Fahrzeugen sowie Vermittlung und Ausführung aller Tätigkeiten, die mit dem Autohandel in Verbindung stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Springmann, Alfred, von Berg TG, in Eschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3952430, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Spagnolo-Garage AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.004.186-6, Betrieb eines Autospritzwerkes und einer Autogarage mit Reparaturwerkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 13, Publ. 3851272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Springmann, Alfred, von Berg TG, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Markus, von Hemmental, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Treuhand Bollinger GmbH, in Schaffhausen, Revisionsstelle.