Informazioni su Kurt Spillmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Spillmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004528763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kaspar Mozzetti Stiftung, in Zürich, CHE-368.057.061, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Anita, von Dübendorf, in Bäretswil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Jacqueline, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004471177, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zweckverband Spital Uster, in Uster, CHE-100.000.012, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3536803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eicher, Walter, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Schläppi, Franziska, von Lenk, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Jacqueline, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Barbara, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1867387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zweckverband Spital Uster, in Uster, CHE-374.684.823, Brunnenstrasse 42, 8610 Uster, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2012.
Zweck:
Der Verband bezweckt die spitalmedizinische Grundversorgung im Verbandsgebiet unter Berücksichtigung der regionalen und überregionalen gesundheitspolitischen Bedürfnisse und betreibt dazu vor allem das Spital Uster als Schwerpunktspital. Stimmberechtigten des Zweckverbandes, Verbandsgemeinden, Delegiertenversammlung, Verwaltungsrat, Rechnungsprüfungskommission.
Rechtsgrundlage:
Gemeindegesetz vom 06.06.1926, Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Genehmigung der Totalrevision der Statuten per 01.01.2012, Regierungsratsbeschluss vom 25.09.2013.
Eingetragene Personen:
Giger-Reinhard,, von Schänis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Stefan Andreas, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eicher, Walter, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Thomas, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Thomas, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlemann, Andreas Eduard, von Pfäffikon, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.