Informazioni su Regula Specker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regula Specker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005389191, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348877). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specker, Regula, von Sempach, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hornussen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005280205, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brentano Frey, Dominique, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Harold, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galjer, Sanda, kroatische Staatsangehörige, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specker, Regula, von Sempach, in Hornussen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veltheim (AG)].
Numero di pubblicazione: 3941381, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3463171).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 30.11.2017.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Hans, von Hunzenschwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brentano Frey, Dominique, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frey, Harold, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Specker, Regula, von Sempach, in Veltheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.