Informazioni su Michaela Sommerlade
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michaela Sommerlade
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6758582, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sommerlade AG, bisher in Zug, CH-170.3.031.525-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 19, Publ. 6026158).
Gründungsstatuten:
21.11.2007.
Statutenänderung:
28.06.2012.
Firma neu:
moebelagentur24 ag.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Schaufelackerweg 4, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Bekleidung, Möbeln und anderen Gütern, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT sowie Projekt- und Organisationsmanagement und damit verwandte Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerlade, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Effingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Witt, Johann Baptist, deutscher Staatsangehöriger, in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitzli, Christoph, von Jonschwil, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Ah Spitzli, Marlies, von Giswil und Jonschwil, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4403334, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sommerlade AG, in Zug, CH-170.3.031.525-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 18, Publ. 4225274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Broj, deutscher Staatsangehöriger, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerlade, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Effingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4225274, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sommerlade AG, in Zug, CH-170.3.031.525-9, Industriestrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2007.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Bekleidung und ähnlichen Gütern;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.11.2007 einen Personenwagen MINI COOPER, Erstzulassung 7/2006.
Kilometerstand:
35'000.00 im Wert und zum Preis von CHF 20'000.00, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Burkhard, Broj, deutscher Staatsangehöriger, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Witt, Johann Baptist, deutscher Staatsangehöriger, in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommerlade, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Effingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Audit Zug AG, in Zug, Revisionsstelle.