Informazioni su Thomas Soller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Soller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5691084, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Külling Optik und Contactlinsen AG St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.057.494-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 15, Publ. 5574040).
Statutenänderung:
17.06.2010.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an deren letzte im Aktionärsregister vermerkte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG, in Winterthur (CH-020.4.020.749-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhlow, Stefan, von Weinfelden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soller, Thomas, von Amriswil, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5574040, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Külling Optik und Contactlinsen AG St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.057.494-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 11, Publ. 4671146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Peter, von Winterthur und Wilchingen, in Lustmühle (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soller, Thomas, von Amriswil, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rettenmaier, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4114454, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Külling Optik und Contactlinsen AG St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.057.494-2, Betrieb eines Fachgeschäftes für Brillenoptik und Contactlinsen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2005, S. 12, Publ. 2898412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG, Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rettenmaier, Michael, von deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Soller, Thomas, von Amriswil, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kuhlow & Partner Wirtschaftsberatung und -prüfung GmbH, in Winterthur, Revisionsstelle.