Informazioni su Fabienne Sollberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabienne Sollberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabienne Sollberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005270351, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Architekturbüro Liechti & Sollberger AG, in Burgdorf, CHE-107.181.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S.3, Publ. 5871158).
Domizil neu:
Kirchbühl 9, 3400 Burgdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sollberger, Fabienne, von Willadingen, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift;
Sollberger, Verena, von Willadingen, in Oberburg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005250924, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'602 vom 06.07.2021 Stiftung Alterssiedlung Alpenblick Burgdorf, in Burgdorf, CHE-109.490.792, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245006).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sollberger, Fabienne, von Willadingen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005245006, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlung Alpenblick Burgdorf, in Burgdorf, CHE-109.490.792, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Ruth, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär und Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krikke, Frans, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Christine, von Blumenstein, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär und Kassier];
Sollberger, Fabienne, von Willadingen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär und Kassier].