Informazioni su Thomas Sohm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Sohm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006056213, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elementkraft GmbH, in St. Margrethen, CHE-235.460.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3555531).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Montagen aller Art im Baugewerbe sowie den Import und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Anpassung aufgrund neuer Eintragungspraxis] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sohm, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von der Wellen, Gerrit, deutscher Staatsangehöriger, in Hard (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnider, Kurt, von Widnau, in Widnau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Julian, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stankovic, Dejan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253533, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sohm AG Schweiz, in Widnau, CHE-407.281.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sohm, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Alberschwende (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sattler, Michael, genannt Mike, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Milz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberstaufen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004830784, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wooden Tec GmbH, in St. Margrethen, CHE-376.392.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caser, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (AT), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Julian, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sohm, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].