Informazioni su Sarjeet Singh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sarjeet Singh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005403095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gurudwara Sahib Schweiz, in Bassersdorf, CHE-223.930.193, Verein (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846347).
Statutenänderung:
29.08.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dhillon, Baldev Singh, von Langnau im Emmental, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Sarjeet, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Inderpal, von Zürich, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chouhan, Pola Singh, von Calanca, in Neftenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Singh, Harbinder, von Luzern, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Sinder Pal, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3749209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gurudwara Sahib Schweiz, in Bassersdorf, CHE-223.930.193, Verein (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363781).
Statutenänderung:
17.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duggal, Gurmej, von Gachnang, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Satpal Singh, Satpal Singh, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Daljit, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Jagroop, von Heiden, in Nürensdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Sarjeet, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhillon, Gurdip Singh, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6519166, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SIKH-GEMEINDE SCHWEIZ (Gurudwara Sahib Switzerland), in Däniken, CH-241.6.002.612-5, Verein (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6449814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Sarjeet, von Sigriswil, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien.