Informazioni su Marc Simon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marc Simon
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Simon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1536201, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MAT Pro GmbH, in Arth, CHE-313.583.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1422119).
Statutenänderung:
20.05.2014.
Firma neu:
AllgastroPlus GmbH.
Zweck neu:
Gastronomieoptimierung;
Führung von Restaurations- und Barbetrieben;
Durchführung von Veranstaltungen aller Art;
Import, Export und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Und schliesslich kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 72'000.00 [bisher: CHF 30'000.00]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simon, Marc, von Schlossrued, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spichtig, Thomas, von Sachseln, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Marcel, von Emmetten, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gauch, Andreas, von Tafers, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grütter, Michael, von Rüegsau, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gauch, Roland, von Tafers, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 7146690, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MAT Pro GmbH, in Arth, CH-130.4.017.481-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, S. 0, Publ. 6413950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milli, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichtig, Thomas, von Sachseln, in Oberarth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Simon, Marc, von Schlossrued, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6413950, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MAT Pro GmbH, in Arth, CH-130.4.017.481-0, bei Erika Spichtig, Bergstrasse 45, 6414 Oberarth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2011.
Zweck:
Führung von Restaurations- und Barbetrieben sowie Veranstaltung von Events aller Art;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 3.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Spichtig, Thomas, von Sachseln, in Oberarth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Milli, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Simon, Marc, von Schlossrued, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.