Informazioni su Karl Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894250, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Sigrist & Rohrer GmbH, in Sachseln, CHE-106.810.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S.14, Publ. 5295828).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Firma neu:
Rohrer Platten GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Wand- und Bodenbelägen in Keramik, Naturstein und Kunststein, sowie den Handel mit Waren und das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Übernimmt bei der Gründung von Karl Sigrist, Sachseln, einen Kleinbus Renault, Maschinen, Werkzeuge, Kantenschutz, Kleber und Plättli im Werte und zum Preise von CHF 12'700.--, wovon CHF 10'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 2'700.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, David, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Daniela, Rohrer-Gasser, von Sachseln, in Sachseln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5295828, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Sigrist & Rohrer GmbH, in Sachseln, CH-140.4.001.156-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2000, S. 6944).
Domizil neu:
Brünigstrasse 270, 6072 Sachseln. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist-Omlin, Cornelia, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--].
Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kari Sigrist GmbH, in S a c h s e l n , Planung und Ausführung von Wand- und Bodenbelägen, Cheminéebau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1996, S. 5588).
Statutenänderung:
20.09.2000.
Firma neu:
Sigrist & Rohrer GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-];
Rohrer, Daniel, von Sachseln, in Sachseln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.