Informazioni su Felix Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004886650, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Felix Sigrist AG, in St. Gallen, CHE-107.501.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594984).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Felix, von Meggen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roth Sigrist, Monika, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004482268, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Hofstetten, in St. Gallen, CHE-104.450.130, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6703420).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Hofstetten in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Felix, von Meggen, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2253655, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sigrist Architekten AG, in St. Gallen, CHE-116.391.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2011, S. 6, Publ. 5971204).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Firma neu:
Flur Architekten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Felix, von Meggen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Anton, von Gaiserwald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Andreas, von Herdern, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.