Informazioni su Andreas Signer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Signer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004702967, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fractal Labs AG, in Zürich, CHE-198.963.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, S.0, Publ. 2665995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Andreas, von Wallisellen, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1679823, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fractal Labs AG (Fractal Labs Ltd.) (Fractal Labs SA), in Zürich, CHE-198.963.738, Schipfe 2, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und Betrieb von Plattformen im Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die der Gesellschaft letzte bekannt gegebene Adresse der Aktionäre und durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Chlechles, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diagne, Fatou, senegalesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galantine, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signer, Andreas, von Wallisellen, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6677042, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ENTRY GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.021.088-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 24, Publ. 5914770).
Gründungsstatuten:
13.12.1999.
Statutenänderung:
02.05.2012.
Firma neu:
Entry GmbH.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Schenkstrasse 6, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeptionierung, Realisierung und Betreuung von Internetprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Severin, von Zuzwil SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Signer, Andreas, von Wallisellen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Kühne, Bruno, von Benken SG, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Fischer, Christian, von Oberengstringen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JPB Holding AG (CH-280.3.015.566-8), in Allschwil, Gesellschafterin, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beyrer, Philip Lucas, von Basel, in Wangen an der Aare, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.