Informazioni su Niklas Sievers
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklas Sievers
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1505153, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CHE-114.256.345, Verein (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievers, Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Pirmin, von Schötz, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6871482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CH-020.6.001.231-3, Verein (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 18, Publ. 4702926).
Statutenänderung:
08.06.2010, 15.09.2010.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer Kindertagesstätte. Diese Kindertagesstätte soll Kindern ab 2 Monaten und in der Regel bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten.
Das heisst:
die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können;
die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen;
der Verein Kindervilla Abraxas unterhält eine Ganztageskrippe welche zum familienergänzenden Betreuungsangebot zählt. Die Krippe bietet Eltern, die in Zürich sowie den umliegenden Gemeinden wohnhaft oder arbeitstätig sind, die Möglichkeit, ihr Kind fachlich kompetent betreuen zu lassen;
der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Fabienne Andrea, von Affoltern im Emmental, in Oberengstringen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Sven Martin, von Hasle LU, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jecklin, Bettina Andrea Anna, von Schiers, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sievers, Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.