Informazioni su Markus Martin Sidler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Martin Sidler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005566840, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Entwicklung Schweiz, in Bern, CHE-110.206.207, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517276).
Statutenänderung:
01.06.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El Soda, Pierre, von Le Chenit, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Markus, von Reichenburg, in Sirnach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sidler, Markus, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Martin, von Splügen und Vals, in Chur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kull, Rebecca Elisabeth, von Wil (SG), in Bottighofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Zuber, Rebecca Elisabeth];
Bürki, Franziska, von Oberdiessbach, in Môtier (Vully) (Mont-Vully), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murten].
Numero di pubblicazione: HR02-1004805125, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Anliker AG Generalunternehmung, in Emmen, CHE-201.354.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Markus Martin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichtig, Urs, von Alpnach, in Alpnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madia, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1041465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VSGU Verband Schweizerischer Generalunternehmer, in Bern, CH-035.6.032.044-4, Verein (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenmann, Patrick, von Aadorf, in Wängi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muhr, Henri Joseph Martin, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sidler, Markus, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.