Informazioni su Antonia Sgier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antonia Sgier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2687521, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sgier & Partner GmbH, in Zürich, CHE-101.951.677, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 26, Publ. 5896904).
Statutenänderung:
17.02.2016.
Firma neu:
Sgier + Partner GmbH.
Domizil neu:
Tödistrasse 67, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Kernkompetenz des Unternehmens ist die Erbringung von Immigration Services (Management von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen für Klein- Mittel- und Grossfirmen wie auch für Private), sowohl in der Schweiz wie auch international.
Anverwandte Dienstleistungen:
Legal Services wie Ausländer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht, Einbürgerungen, Entsendungsunterstützung, internationale Assignments, Compliance Consulting, Firmengründungen und Unterstützung ausländischer Firmen, die sich in der Schweiz niederlassen wollen (Ansiedlungsmanagement). Das Dienstleistungsangebot wird durch ein komplettes Relocation Services Portfolio (Destination Services) abgerundet. Sie kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder selbst solche gründen, Zweigniederlassungen errichten und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgt schriftlich durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Sgier, Antonia, von Andiast, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich].
Numero di pubblicazione: 847184, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sgier & Partner GmbH, in Zürich, administrative Unterstützung von ausländischen, in der Schweiz angestellten Personen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2002, S. 18, Publ. 642358).
Statutenänderung:
15.01.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grassi, Roberto, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Sgier, Antonia, von Andiast, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Numero di pubblicazione: 642358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sgier & Partner GmbH, in Zürich, Administrative Unterstützung von ausländischen, in der Schweiz angestellten Personen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2001, S. 1732).
Statutenänderung:
11.07.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grassi, Roberto, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Rey, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Sgier, Antonia, von Andiast, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].