Informazioni su Freddy Werner Seyfang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Freddy Werner Seyfang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6747620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BC BauConsult GmbH (BC BauConsult Sàrl) (BC BauConsult Sagl) (BC BauConsult Ltd liab. Co), in Winkel, CH-020.4.047.660-4, Tüfwisstrasse 17, 8185 Winkel bei Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen im Bereich Bauwirtschaft, insbesondere Übernahme von Bauorganisation, Bauleitungen, Bauberatungen, Bauherrschaftsvertretungen und allgemein Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seyfang, Freddy Werner, von Zürich, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1214684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Casatop AG, in Gossau ZH, Dienstleistungen auf dem Immobilienbereich sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2001, S. 3974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seyfang, Freddy, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Arnold, von Sool, in Stallikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Christian, von Basel, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Contra Treuhand & Verwaltungs AG, in Baden, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Innova Bautreuhand AG, in Dübendorf, Dienstleistungen auf dem Immobilienbereich sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.1998, S. 4188).
Statutenänderung:
16.12.1998.
Firma neu:
Casatop AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Hermann, von Trub, in Freienstein-Teufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stephan Georg, von Zollikon, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seyfang, Freddy, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.