Informazioni su Brigitte Sennrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Sennrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005456659, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
W & S Versicherungsmanagement GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.079.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829718).
Firma neu:
W & S Versicherungsmanagement GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennrich, Ernst, von Auw, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sennrich, Brigitte, von Auw, in Bottighofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004829718, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
W & S Versicherungsmanagement GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.079.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S.28, Publ. 4807336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Markus, von Appenzell, in Weinfelden, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennrich, Brigitte, von Auw, in Bottighofen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
W & S Versicherungsmanagement GmbH, in Kreuzlingen, Romanshornerstrasse 7, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2001.
Zweck:
Versicherungsberatung, Versicherungsbrokering und Vermögensanlageberatung. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben, verwalten, vermieten, verpachten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft W & S, D. Wälti + E. Sennrich, in Kreuzlingen, sämtliche Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz zum Preise von höchstens CHF 36'000. -- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Sennrich, Ernst, von Auw, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Sennrich, Brigitte, von Auw, in Bottighofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Tanner, Markus, von Appenzell, in Weinfelden, mit Einzelprokura.