Informazioni su Mario Senn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mario Senn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2977809, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baubit AG, in Bauma, CHE-102.658.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Mario, von Zürich, in Unterehrendingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Johann Florian, genannt Gion, von Lucmagn, in Bubikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baubit AG, in B a u m a , Fabrikation von und Handel mit chemischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2001, S. 302).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian Patrick, von Zürich, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Senn, Mario, von Zürich, in Unterehrendingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Müller, Jean Pierre, von Zürich, in Athen (Griechenland), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vado AG, bisher in Z ü r i c h , Import und Export von Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.1999, S. 4343).
Statutenänderung:
29.11.2000.
Sitz neu:
S t ä f a .
Domizil neu:
Glärnischstrasse 65, 8712 Stäfa.
Zweck neu:
Herstellung, Import und Export sowie Handel von und mit Produkten für das Baugewerbe;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stroppel, Walter, von Zürich und Jona, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Mario, von Zürich, in Unterehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Casanova-Treuhand AG, in Bäretswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian Patrick, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Müller, Jean-Pierre, von Zürich, in Athen (Griechenland), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
hit Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.