Informazioni su Nicolas Seganfredo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nicolas Seganfredo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3764457, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Océlor SA, à Moutier, CHE-206.860.025, c/o SEGANPACK SA, Chemin des Sources 2, 2740 Moutier, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.09.2017.
But:
La société a pour but la gestion de toutes opérations immobilières, achat, vente, location, construction, transformations et rénovations d'immeubles. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée ou courrier électronique.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 14.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Seganfredo, Nicolas, de Höchstetten, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Mascellini Seganfredo, Natacha, de Höchstetten, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1935945, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SEGANPACK SA, à Moutier, CHE-112.431.092, société anonyme (No. FOSC 189 du 01.10.2013, Publ. 1103173).
Modification des statuts:
08.12.2014.
Nouveau but:
La société a pour but la conception, la réalisation, la vente de machines d'emballages et d'automation industrielle. Elle peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Selon déclaration du 09.12.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Seganfredo, Nicolas, de Höchstetten, à Moutier, président, avec signature individuelle [précédemment: ressortissant français].
Numero di pubblicazione: 6999644, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pavillons de la Birse SA, à Moutier, CH-036.3.055.912-7, c/o SEGANPACK SA, chemin des Sources 2, 2740 Moutier, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.12.2012.
But:
La société a pour but: l'acquisition, la vente, l'administration, la gérance, la mise en valeur de terrains et d'immeubles. Elle peut octroyer des prêts à son actionnaire. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière et participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée ou courrier électronique.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 14.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Seganfredo, Nicolas, de Höchstetten, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle.