Informazioni su Doris Seelhofer-Maag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Doris Seelhofer-Maag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004688030, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
CME SWISS AG, in Oberuzwil, CHE-113.164.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, S.0, Publ. 3642935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seelhofer-Maag, Doris, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orzhelskyi, Tamara, ukrainische Staatsangehörige, in Jonschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Orzhelskyi, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Jonschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3637215, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AurumChi GmbH, in Uzwil, CHE-334.565.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014071).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 38c, 9248 Bichwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer-Maag, Doris, von Kehrsatz, in Bichwil (Oberuzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Henau (Uzwil)];
Messmer, Daniel, von Amriswil, in Bichwil (Oberuzwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberuzwil].
Numero di pubblicazione: 3108959, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FOSTAC AG, in Oberuzwil, CHE-106.506.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966401).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer-Maag, Doris, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.