Informazioni su Hans W. Seelhofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans W. Seelhofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5245132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rudolf Seelhofer-Stiftung, in Worb, CH-035.7.012.502-0, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 5, Publ. 4591626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seelhofer, Hans W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imobersteg-Geiser, Ruth, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sterchi, Peter Dr., von Bern, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nause, Reto, von Birmenstorf AG, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seelhofer, Benedict H.C., von Bern und Kehrsatz, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3762972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rudolf Seelhofer Stiftung, bisher in Bern, CH-035.7.012.502-0, Förderung des Städtischen Tierparks Dählhölzli, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2002, S. 3, Publ. 755808).
Urkundenänderung:
14.02.2006.
Name neu:
Rudolf Seelhofer-Stiftung.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
c/o Benedict M. W. Seelhofer, Neuschlosspark 14, 3076 Worb.
Postadresse:
[Postadresse aufgehoben].
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS).
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Benedict M.W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seelhofer, Hans W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Weibel, Franz, von Schüpfen, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Fellenberg, Gottfried, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imobersteg-Geiser, Ruth, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seelhofer, Eva Elisabeth, von Kehrsatz und Bern, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sterchi, Peter Dr., von Bern, in Iseltwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Accola + Co., in Bern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rudolf Seelhofer Stiftung, in B e r n, Förderung des Städtischen Tierparks Dählhölzli, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 7.05.1990, S. 1793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Benedict M.W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Seelhofer, Hans W., von Bern und Kehrsatz, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].